Начальник Энергетической таможни ГФС. Экс-начальник Киевской таможни (с июля 2015 по октябрь 2016 года). Экс-депутат и глава постоянной комиссии Киевсовета VII созыва по вопросам транспорта и связи (фракция “УДАР-Солидарность”).
Место рождения, образование
Игорь Пиковский родился 23 февраля 1957 года в Ровно.
С 1974 по 1979 год учился в Украинском институте инженеров водного хозяйства (г. Ровно), который закончил по специальности “механизация гидромелиоративных работ” и получил квалификацию “инженер-механик”.
С декабря 1982 по декабрь 1985 год – аспирант Научно-исследовательского зонального института садоводства нечерноземной полосы РСФСР (г. Москва).
19 июля 1985 года Пиковскому была присвоена ученая степень – кандидат технических наук.
Имеет более 50 научных работ, более 20 изобретений.
Семейное положение
По последним данным, Игорь Пиковский женат на Людмиле Александровне Пиковской (1958 г.р.). Имеет двух сыновей: Александра (1981 г.р.) и Михаила (1987 г.р.).
Карьера
С октября 1979 по декабрь 1982 года Игорь Пиковский работал сначала инженером, а позже – младшим научным сотрудником Украинского института инженеров водного хозяйства (г. Ровно).
С января 1986 по сентябрь 1993 года – младший научный сотрудник, ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры строительных материалов Украинского института инженеров водного хозяйства (г. Ровно).
С сентября 1993 по июнь 1994 года – заместитель директора по инвестиционной деятельности и работе с ценными бумагами Ровенского филиала АКБ “Украинская финансовая группа”.
С июня 1994 по октябрь 1995 года – президент ОАО “Инвестиционный фонд “Траст”, который в 1994 году был перерегистрирован в Инвестиционную компанию “Траст” (г. Ровно).
С октября 1995 по февраль 1996 года – консультант ЗАО “МФС – Инвест” (г. Киев).
С марта 1996 по июль 2001 года – заместитель председателя правления, председатель правления АОЗТ “Украинская инновационно-финансовая компания” (г. Киев).
С 2001 по 2008 год – председатель наблюдательного Совета ЗАО “Промсвязь” (г. Киев). Это предприятие является производителем таксофонных и скретч-карт, таксофонного оборудования; подрядчик компании “Укртелеком”.
На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, в сентябре 2007 года, баллотировался по списку блока “Наша Украина – Народная Самооборона” (был 97-м в списке). Однако, в парламент не прошел.
С 9 января 2008 по 24 марта 2010 года – первый заместитель Председателя Государственной таможенной службы Украины. Назначен распоряжением Кабинета Министров Украины от 09.01.2008г. № 53-р.
С апреля 2010 по май 2015 года (с промежутком июль 2010 – апрель 2011 года) – председатель Наблюдательного Совета ОАО (а позже – ПАО) “Промсвязь”.
С июля 2010 по апрель 2011 года – руководитель группы советников Президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты.
В мае 2014 года – депутат Киевсовета VII созыва (фракция “Удар-Солидарность”). Баллотировался и был избран по партийным списка партии “УДАР”. С июня 2014 по 2015 год – глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта и связи.
С 10 июля 2015 по октябрь 2016 года – начальник Киевской городской таможни ГФС.
С октября 2016 года – начальник Энергетической таможни ГФС.
Регалии и награды
Игорь Пиковский имеет специальное звание государственного советника таможенной службы 2 ранга (Указ Президента Украины от 20.01.2010 г. № 44/2010) и 7 ранг государственного служащего (с 07.07.2015 г.).
В разные годы Пиковский был награжден:
Благодарностью, 1985 г.; Благодарностью, 1988 г.; Почетной грамотой Кабинета Министров Украины, 2004 г.; Почетной грамотой Совета предпринимателей Украины, 2006 г.; Отличием МВД Украины “За содействие органам внутренних дел”, 2008 г.; Нагрудным знаком “За развитие международных связей”, 2009 г.; Ведомственным поощрительным отличием МВД Украины, медаль “За сотрудничество с внутренними войсками МВД Украины”, 2009 г.; Отличием Министерства обороны Украины “Огнестрельное оружие” – пистолет ПМ, 2009 г.; Отличием МВД Украины “Почетный знак МВД Украины”, 2009 г.; Нагрудным знаком “Почетный знак Главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области”, 2016 г.
Общественная деятельность
С 1998 года Игорь Пиковский был председателем попечительского совета Киевской городской еврейской общины.
С 2001 года – членом союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины.
С 2005 года – членом Совета предпринимателей Украины при Кабинете Министров Украины.
С 2006 года – членом Наблюдательного Совета ОАО “Укртелеком”.
В свое время Игорь Пиковский был членом наблюдательного совета “Укртелекома”.
Связи, схемы
В разный период Игорь Пиковский был помощником-консультантом народных депутатов Украины:
-
Юрия Еханурова – Блок “Наша Украина”, нардеп 4 созыва (с 2002 по 2005 год);
-
Бориса Беспалого – Блок “Наша Украина”, нардеп 5 созыва (с 2006 по 2007 год);
-
Валентина Королюка – ВО “Батькивщина”, нардеп 7 созыва (с 2012 по 2014 год);
-
Юрия Луценко – Блок Петра Порошенко, нардеп 8 созыва (с 2014 по 2016 год);
-
Елены Матузко – Блок Петра Порошенко, нардеп 8 созыва (с 2014 года). Работал на платной основе в июне 2015 года.
Игорь Пиковский – один из руководителей Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины (руководитель – Юрий Ехануров).
Политические связи Пиковского достаточно обширны. СМИ его “подружили” с нардепом Александром Третьяковым и экс-нардепом – Николаем Мартыненко, которые в 2005 году “засветились” вместе с Петром Порошенко в скандале с “любыми друзями”.
Когда Государственную таможню возглавлял Валерий Хорошковский, Игорь Пиковский был его заместителем (январь 2008).
До этого Пиковский “пиарился” благодаря связям с Михаилом Киперманом и Геннадием Корбаном. Также его связывают с давним партнером Третьякова – Игорем Коломойским, как председателя Попечительского совета Киевской городской еврейской общины
Бизнес
Игорь Пиковский является соучредителем консалтинговой компании ООО “Генотест” (ЕГРПОУ 37155565), которая зарегистрирована в городе Енакиево Донецкой области (2% в уставном капитале). Его партнером в “Генотест” выступает Финансовая компания “Лидер”, принадлежащая экс-народному депутату Юрию Иванющенко – соратника Виктора Януковича.
Кроме того, Игорь Пиковский владеет 75% в ООО “Любомль-рынок” (ЕГРПОУ 37626748), 23% в ООО “Рынок “Шацкий” (ЕГРПОУ 37834113) и 0,02% в ООО “Брокерская контора “Конфо” (ЕГРПОУ 21085348).
Доходы, имущество
В 2014 году Игорь Пиковский заработал немногим более 2,4 млн грн, из них 835 тысяч – в виде зарплаты на посту председателя наблюдательного совета ПАО “Промсвязь”. Еще €72 тыс. дохода (более 11,5 млн. грн.) поступили к Пиковскому из-за рубежа – с солнечных Британских Вирджинских островов. В своей декларации он указал земельный участок площадью 4,8 тыс. кв. м, жилой дом площадью 630 квадратов, две квартиры площадью 164 и 81 кв. м и автомобиль Lexus LX 570 (2010 г.в.). На банковских счетах Игоря Пиковского хранилось 7,46 млн. грн.
Декларация Пиковского об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2015 год, опубликованная на сайте Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции (е-декларирование НАЗК).
Декларация Пиковского об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2016 год (е-декларирование НАЗК).
Последнее обновление: 15.06.2018